Hamza bin Taib
Direktor/Vorstandsmitglied bei WCE HOLDINGS
Aktive Positionen von Hamza bin Taib
Unternehmen | Position | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
WCE HOLDINGS | Direktor/Vorstandsmitglied | 23.11.2017 | - |
Independent Dir/Board Member | 23.11.2017 | - | |
Berjaya Guard Services Sdn. Bhd. | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Karriereverlauf von Hamza bin Taib
Ehemalige bekannte Positionen von Hamza bin Taib
Unternehmen | Position | Beginn | Ende |
---|---|---|---|
PERMAJU INDUSTRIES | Direktor/Vorstandsmitglied | 30.11.2017 | 29.06.2018 |
Independent Dir/Board Member | 30.11.2017 | 29.06.2018 | |
The Royal Malaysian Police Co-operative Society Ltd. | Corporate Officer/Principal | - | - |
State of Perak | Corporate Officer/Principal | 01.01.2003 | - |
Ausbildung von Hamza bin Taib
International Islamic University Malaysia | Graduate Degree |
Statistik
International
Malaysia | 7 |
Operativ
Director/Board Member | 3 |
Independent Dir/Board Member | 2 |
Graduate Degree | 2 |
Sektoral
Producer Manufacturing | 2 |
Government | 2 |
Retail Trade | 2 |
Besetzte Positionen
Aktive
Inaktive
Börsennotierte Unternehmen
Private Unternehmen
Unternehmensverbindungen
Börsennotierte Unternehmen | 2 |
---|---|
WCE HOLDINGS | Producer Manufacturing |
PERMAJU INDUSTRIES | Retail Trade |
Private Unternehmen | 3 |
---|---|
State of Perak | Government |
The Royal Malaysian Police Co-operative Society Ltd. | |
Berjaya Guard Services Sdn. Bhd. |
- Börse
- Insiders
- Hamza bin Taib
- Erfahrung